何应钦
第四战区司令长官 何应钦,贵州兴义人,日本陆军士官学校毕业,陆军一级上将(1934年授予),黄埔教官系首领,中央军二号人物。西安事变期间因力主出兵讨伐,进而影响了他在国民党内的地位及蒋介石对其的信任度。
余汉谋
第四战区副司令长官 余汉谋,广东高要人,保定陆军军官学校毕业,陆军中将加上将(1936年9月授予),原粤军陈济棠派骨干,六一事变时率部投蒋,但并未获得蒋的信任。粤军在其领导下已成为一个内部矛盾重重、各怀异志的封建军事集团。
第十二集团军(粤军,1937年8月成立)司令 余汉谋(兼)
第六十二军(粤军,1937年8月成立)军长 张达,广东东莞人,保定陆军军官学校毕业,陆军中将(1936年9月授予),原粤军陈济棠派骨干,六一事变时率部投蒋。
第一五二师(粤军,1936年8月由粤军第1军所属第2师改称)师长 陈章,广东罗定人,粤军炮兵讲习所毕业,陆军少将(1936年2月授予),原粤军陈济棠派成员,六一事变时只身到粤北找余汉谋表示服从其指挥。
梁世骥
第六十三军(粤军,1937年8月成立)军长 张瑞贵,壮族,广东钦县(今广西)人,钦防军官讲习所肄业,陆军中将(1936年10月授予),原粤军陈济棠派骨干,素有“生张飞”之称。
第一五三师(粤军,1936年8月由粤军第1军所属第3师改称)师长 张瑞贵(兼)
第一五四师(粤军,1936年8月由粤军第2军所属第4师改称)师长 梁世骥,广东梅县人,保定陆军军官学校毕业,陆军少将(1937年5月授予),原粤军陈铭枢派成员,福建事变后依附于陈济棠,六一事变后表态接受余汉谋指挥。
李振球
第六十五军(粤军,1937年9月成立)军长 李振球,广东兴宁人,云南陆军讲武堂、保定陆军军官学校毕业,陆军中将(1936年1月授予),粤军将领,六一事变时随余汉谋一同投蒋。
第一五七师(粤军,1936年8月由粤军第3军所属第8师改称)师长 黄涛,广东蕉岭人,云南陆军讲武堂毕业,陆军少将(1937年1月授予),原粤军陈济棠派成员,六一事变时参与逼迫陈济棠下野。
第一五八师(粤军,1936年8月由粤军第4军改称)师长 曾友仁,广东五华人,云南陆军讲武堂毕业,陆军少将(1936年10月授予),粤军将领。
莫希德
第八十三军(粤军,1937年10月成立)军长 莫希德,福建上杭人,云南陆军讲武堂毕业,陆军中将(1936年10月授予),粤军将领,1938年10月广州失陷,余汉谋为推卸责任将其押解重庆治罪,同时又暗中求何应钦向蒋求情,给予宽免。
第一五一师(粤军,1936年8月由粤军第1军所属第1师改称)师长 莫希德(兼)
第一八六师(粤军,1937年11月由第四路军补充第1、第2、第3、第4团改编)师长 李振,广东兴宁人,粤军第二军讲武堂毕业,陆军少将(1938年6月授予),粤军将领。
陈勉吾
独立第九旅(粤军,1936年8月由粤军第1集团军所属第4独立团、第1军所属第1教导团编成)旅长 张简荪,广东梅县人,保定陆军军官学校毕业,陆军少将(1937年4月授予),粤军将领。
独立第二十旅(粤军,1938年3月编成)旅长 陈勉吾,广东丰顺人,保定陆军军官学校毕业,陆军少将(1938年6月授予),粤军将领。
虎门要塞司令 郭思演,广东大埔人,保定陆军军官学校毕业,陆军中将(1936年7月授予),粤军将领。