1937年8月以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式建立。10月初,又将在南方十三个地区的红军游击队改编为国民革命军新编第四军,至此抗日民族统一战线正式形成,第二次国共合作开始。
12月14日,中共中央为加强对新四军的领导,决定成立中共中央革命军事委员会新四军分会,中共中央东南分局(后改为东南局)书记项英兼任军分会书记,陈毅任副书记。12月25日,新四军军部在湖北汉口成立,1938年1月6日,移驻江西南昌。
全军辖4个支队、10个团、及军部直属队共计10300余人。
新四军军部军长——叶挺
(1941年1月在皖南事变中被国民党扣押,1946年4月8日在返回延安途中因飞机失事遇难。)
副军长——项英
(1941年3月13日在皖南事变中牺牲)
参谋长——张云逸
(1955年被授予大将军衔)
政治部主任——袁国平
(1941年1月15日在皖南事变中身负重伤,为避免被俘,举枪自尽。)
副参谋长——周子昆
(1941年3月13日在皖南事变中牺牲)
政治部副主任——邓子恢
(建国后历任中共中央农村工作部部长、国务院副总理、全国政协副主席等职。)
军部直属队教导总队:
总队长——周子昆(兼)
军部教导总队是从南方湘、闽、粤、赣、浙、鄂、皖八省13个地区的游击队中抽调的部分干部骨干和老兵,以及刚参军的知识青年组成。
教导总队的任务是为新四军培养营、连级干部。
军部直属特务营
军部直属特务营是由湘南、闽中红军游击队改编组成,约四百余人。
特务营教导员——陈茂辉,1955年被授予少将军衔。
特务营营长——邱玉权,1946年6月牺牲。
新四军第一支队第1支队由湘鄂赣边、湘赣边、赣粤边、皖浙赣边、湘南等地红军和游击队编成,下辖第1团、第2团。
第一支队司令员——陈毅
(1955年被授予元帅军衔)
第一支队副司令员——傅秋涛
(1955年被授予上将军衔)
第一支队参谋长——胡发坚
(1939 年3 月15 日牺牲)
第一支队政治部主任——刘焱
(1946年11月20日,在山东临沂病逝。)
第1团团长——傅秋涛(兼)
第2团团长——张正坤
(1941年在皖南事变中牺牲)
新四军第二支队第2支队由闽西、闽赣边、闽粤边及浙南等地红军和游击队编成,下辖第3团、第4团。
第二支队司令员——张鼎丞
(建国后任福建省委书记兼省政府主席、省军区政治委员,华东局第四书记,华东军政委员会主席,华东行政委员会副主席兼政法委员会主任、中共中央组织部第一副部长、代理部长。1954年至1974年任最高人民检察院检察长。1975年至1980年9月任全国人大常委会副委员长。)
第二支队副司令员——粟裕
(1955年被授予大将军衔)
第二支队参谋长——罗忠毅
(1941年11月28日与日军作战中牺牲。)
第二支队政治部主任——王集成
(1955年被授予少将军衔)
第3团团长——黄火星
(1955年被授予中将军衔)
第4团团长——卢胜
(1955年被授予中将军衔)
新四军第三支队第3支队由闽北、闽东红军游击队编成,下辖第5团、第6团。
第三支队司令员——张云逸(兼)
第三支队副司令员——谭震林
(建国后历任中共中央委员、中央书记处书记、中央政治局委员、国务院副总理、全国人大常委会副委员长、中央顾问委员会副主任等职。)
第三支队参谋长——赵凌波
(1941年1月6日皖南事变中赵凌波叛变投敌,一年后被我军俘获,在押送途中伺机逃跑,被负责押送的战士当场击毙。)
第三支队政治部主任——胡荣
(1941年1月在皖南事变中牺牲)
第5团团长——饶守坤
(1955年被授予中将军衔)
第6团团长——叶飞
(1955年被授予上将军衔)
新四军第四支队第4支队由活动在鄂豫皖边的红28军和鄂豫边游击队编成,下辖第7团、第8团、第9团、手枪团。
第4支队司令员——高敬亭
第四支队参谋长——林维先
(1955年被授予中将军衔)
第四支队政治部主任——肖望东
(1955年被授予中将军衔)
第7团团长——杨克志
(1939年5月20日,杨克志因贪污军费害怕遭到军法处置,叛逃到国民党第5战区任第二十一集团军总部上校参谋。1942年9月24日杨克志被桂系第二十一集团军副总司令张义纯以谈话为名,召至第二十一集团军总部扣留,随后在响山寺附近被处决,原因未明。)
第8团团长——周骏鸣
(建国后担任国务院水利部副部长)
第9团团长——顾士多(1940年8月牺牲)
手枪团团长——詹化雨
(1955年被授予少将军衔)