四川省遂宁市政协现任领导有:
主席:杨军杨军,男,汉族,生于1970年4月,四川大英人,党校研究生学历,1989年12月参加工作,1995年6月加入中国共产党。现任四川省遂宁市蓬溪县政协党组书记、主席。
副主席:周华周华,女,汉族,生于1964年7月,四川渠县人,大学,1988年7月参加工作,1988年5月加入中国共产党。现任四川省遂宁市政协党组副书记、副主席。
副主席:雷云雷云,男,汉族,生于1965年1月,四川蓬溪人,省委党校研究生,1984年8月参加工作,1986年12月加入中国共产党。现任四川省遂宁市政协党组成员、副主席。
副主席:谢炯谢炯,男,汉族,生于1964年5月,四川盐亭人,大学,1987年7月参加工作,致公党。现任四川省遂宁市政协副主席、致公党省委直属遂宁支部主委。
副主席:勾中进勾中进,男,汉族,1966年3月生,四川射洪人,四川省委党校研究生,1984年8月参加工作,1992年5月加入中国共产党。现任四川省遂宁市政协副主席、党组副书记。
副主席:刘建军刘建军,男,汉族,1967年8月生,四川射洪人,在职大学,1988年7月参加工作,民盟盟员。现任四川省遂宁市政协副主席、民盟市委主委。
副主席:曹驰宇曹驰宇,男,汉族,1975年10月生,大学,无党派人士。现任四川省遂宁市政协副主席,工商联主席、总商会会长。
副主席:邓云邓云,男,汉族,生于1966年11月,四川蓬溪人,大学本科,1987年7月参加工作,1998年10月加入中国民主建国会。现任四川省遂宁市政协副主席、民建遂宁市委主委。
秘书长:吴廷友吴廷友,男,汉族,1966年8月生,四川遂宁人,省委党校大学,1984年7月参加工作,1986年11月加入中国共产党。现任四川省遂宁市政协党组成员、秘书长、机关党组书记。