黑龙江省下辖地级市(地区)现任市委(地委)领导中的女领导有:
哈尔滨市委常委、哈尔滨新区党工委副书记:闫红蕾闫红蕾,女,汉族,1971年12月生于黑龙江哈尔滨,1992年7月参加工作,1995年3月入党,哈尔滨电工学院机械系热能工程专业毕业,哈尔滨工业大学工商管理专业硕士。现任黑龙江省哈尔滨市委常委、哈尔滨新区党工委副书记,平房区委书记、哈经开区党工委书记。
齐齐哈尔市委常委、市纪委书记,市监委主任:孙天文孙天文,女,汉族,1970年2月生,1991年7月参加工作,1997年3月入党,英国伦敦大学国际比较法专业在职研究生毕业。现任黑龙江省齐齐哈尔市委常委、市纪委书记,市监察委员会主任。
鸡西市委常委、统战部部长:王素王素,女,汉族,研究生学历,1968年12月出生,1991年7月参加工作,1995年11月加入中国共产党。现任黑龙江省鸡西市委常委、统战部部长。
鹤岗市委常委、统战部部长:王洋王洋,女,汉族,1978年2月生,山东平原人,1999年7月参加工作,1996年5月加入中国共产党,硕士研究生学历。现任黑龙江省鹤岗市委常委、统战部部长。
双鸭山市纪委常委、市纪委书记,市监委主任:祝天姝祝天姝,女,汉族,1974年1月出生,吉林省吉林市人,1992年7月参加工作,1999年6月加入中国共产党,大学学历,哈尔滨师范大学中文专业,省委党校公共管理专业研究生毕业,教授级高级政工师,中学一级教师。现任黑龙江省双鸭山市委常委、市纪委书记、市监委主任。
大庆市委常委、统战部部长:王艳茹王艳茹,女,汉族,1968年6月生,天津人,1990年11月入党,1992年7月参加工作,东北石油大学化工过程机械专业研究生毕业,工学博士学位。现任黑龙江省大庆市委常委、统战部部长。
伊春市委副书记、市长:董文琴董文琴,女,汉族,1972年10月生,黑龙江宾县人,1990年9月参加工作,1995年11月加入中国共产党,黑龙江省委党校经济管理专业研究生,哈尔滨工业大学工商管理专业,工商管理硕士。现任黑龙江省伊春市委副书记、市政府党组书记、市长。
伊春市委常委、市纪委书记,市监委主任:刘敏刘敏,女,汉族,1972年2月生,1991年7月参加工作,1991年6月入党,黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业。 现任黑龙江省伊春市委常委、市纪委书记、市监委主任。
伊春市委常委、宣传部部长:肖爽肖爽,女,1977年9月生,汉族,1996年8月参加工作,1996年6月入党,北京林业大学农业推广专业硕士。现任黑龙江省伊春市委常委、宣传部部长。
佳木斯市委书记:丛丽丛丽,女,汉族,1970年7月生,黑龙江伊春人,哈尔滨工业大学市政与环境工程专业毕业,研究生学历,工学博士学位,1991年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党。现任黑龙江省佳木斯市委书记、佳木斯军分区党委第一书记。
佳木斯市委常委、宣传部部长:聂影聂影,女,汉族,1970年11月生,1989年7月参加工作,1989年5月入党,黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业。现任黑龙江省佳木斯市委常委、宣传部部长,市政府党组成员。
七台河市委常委、宣传部部长:韦青韦青,女,汉族,1977年2月生,大学学历,法学学士,中共党员。现任黑龙江省七台河市委常委、宣传部部长。
牡丹江市委常委、组织部部长:邹浩邹浩,女,汉族,1969年4月出生,中共党员,1991年9月参加工作,东北财经大学计划统计系国民经济计划专业毕业,研究生学历,管理学博士。现任黑龙江省牡丹江市委常委、组织部部长,市委党校第一副校长。
黑河市委常委、统战部部长:魏学敏魏学敏,女,汉族,1968年12月出生。1991年7月参加工作,1998年12月加入中国共产党。大学学历,黑龙江大学行政管理专业毕业,哲学学士。现任黑龙江省黑河市委常委\统战部部长。
绥化市委常委、统战部部长:付秀芳付秀芳,女,汉族,1968年6月出生,中共党员,在职研究生,省委党校经济管理专业毕业,1988年7月参加工作。现任黑龙江省绥化市委常委、统战部部长。
大兴安岭地委委员、地区行署党组副书记、副专员:蒋迎娟蒋迎娟,女,汉族,1970年3月生,1993年12月加入中国共产党,1989年7月参加工作,省委党校经济管理专业毕业,研究生学历,东北林业大学农村与区域发展农业推广硕士学位,高级林业工程师。现任黑龙江省大兴安岭地委委员、地区行署党组副书记、副专员。
大兴安岭地委委员、宣传部部长:吕英吕英,女,汉族,1974年9月生,黑龙江呼兰人,黑龙江省委党校毕业,获农业推广硕士学位。现任黑龙江省大兴安岭地委委员,宣传部部长。
还得是我鹤岗的女干部最年轻
统战是对台工作为主,兼对各党派民主人士工作
统战部长是管啥的,为啥都是女的。